Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible)Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible) D&B Paydex: 80 Media de días de demora en pagos: 0
| 17/05/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 26.000,00 € Opinión de crédito anterior: 95.000,00 € | 12/05/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) | 12/05/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 95.000,00 € Opinión de crédito anterior: 90.000,00 € | 01/03/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) | 01/03/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 90.000,00 € Opinión de crédito anterior: 17.000,00 € | 09/01/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 09/01/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 361658 Baleares - 10/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | QUETGLAS MORRO ANTONIO |
Datos Registrales: Tomo 1891, Folio 198, Sección 8, Hoja 8926, Inscripción I/A 8(03/08/2023) Datos Publicación: Registro Baleares, Boletín 152, Página 38511, Anuncio 361658 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 361659 Baleares - 10/08/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos Registrales: Tomo 1891, Folio 198, Sección 8, Hoja 8926, Inscripción I/A 9(03/08/2023) Datos Publicación: Registro Baleares, Boletín 152, Página 38511, Anuncio 361659 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 361658 Baleares - 10/08/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos Registrales: Tomo 1891, Folio 198, Sección 8, Hoja 8926, Inscripción I/A 8(03/08/2023) Datos Publicación: Registro Baleares, Boletín 152, Página 38511, Anuncio 361658 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 361659 Baleares - 10/08/2023 Otros conceptos: Carácter retribuido del cargo de administrador, y, en su consecuencia, se modfica la redacción del artículo 27º de los estatutos sociales. Artículos cuya redacción se modifica: Carácter retribuido del cargo de administrador, y, en su consecuencia, se modfica la redacción del artículo 27º de los estatutos sociales. Datos Registrales: Tomo 1891, Folio 198, Sección 8, Hoja 8926, Inscripción I/A 9(03/08/2023) Datos Publicación: Registro Baleares, Boletín 152, Página 38511, Anuncio 361659 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 361659 Baleares - 10/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | QUETGLAS MORRO ANTONIO |
Datos Registrales: Tomo 1891, Folio 198, Sección 8, Hoja 8926, Inscripción I/A 9(03/08/2023) Datos Publicación: Registro Baleares, Boletín 152, Página 38511, Anuncio 361659 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 361658 Baleares - 10/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Secretario | QUETGLAS MORRO CATALINA NIEVES | Consejero | QUETGLAS CABOT GUILLERMO | Consejero Delegado | QUETGLAS CABOT GUILLERMO | Consejero | MORRO RIERA MARGARITA | Consejero | QUETGLAS MORRO CATALINA NIEVES | Consejero | QUETGLAS MORRO ANTONIO | Presidente | QUETGLAS CABOT GUILLERMO |
Datos Registrales: Tomo 1891, Folio 198, Sección 8, Hoja 8926, Inscripción I/A 8(03/08/2023) Datos Publicación: Registro Baleares, Boletín 152, Página 38511, Anuncio 361658 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 361659 Baleares - 10/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | QUETGLAS MORRO ANTONIO | Administrador Solidario | QUETGLAS MORRO CATALINA NIEVES |
Datos Registrales: Tomo 1891, Folio 198, Sección 8, Hoja 8926, Inscripción I/A 9(03/08/2023) Datos Publicación: Registro Baleares, Boletín 152, Página 38511, Anuncio 361659 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | QUETGLAS MORRO CATALINA NIEVES | 26/01/1999 | 03/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | QUETGLAS MORRO CATALINA NIEVES | 26/01/1999 | 03/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | QUETGLAS MORRO ANTONIO | 26/01/1999 | 03/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | QUETGLAS CABOT GUILLERMO | 26/01/1999 | 03/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MORRO RIERA MARGARITA | 26/01/1999 | 03/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | QUETGLAS CABOT GUILLERMO | 26/01/1999 | 03/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |