Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) URL: www.barcargotruck.com | 08/05/2024 | Resumen Ejecutivo |
Operaciones Internacionales (Importación / Exportación) (Operaciones Internacionales (importación / Exportación))Operaciones Internacionales (Importación / Exportación) (Operaciones Internacionales (importación / Exportación)) Operaciones Internacionales: No importa ni exporta | 08/05/2024 | Información Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | TXITU GABI | 07/02/2023 | 07/05/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | TXITU GABI | 07/02/2023 | - |
| 08/05/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | TXITU GABI | 07/02/2023 | 07/05/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | TXITU GABI | 07/02/2023 | - |
| 08/05/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | IGNACIO | 07/02/2023 | 07/05/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | IGNACIO | 07/02/2023 | - |
| 08/05/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | GOTZON BARBARIN LARRIPA MIKEL GOTZON | 07/05/2024 | - |
| 08/05/2024 | Estructura Corporativa |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 08/05/2024 | Resumen Ejecutivo |
BORME (Declaración De Unipersonalidad)BORME (Declaración De Unipersonalidad) Declaración de unipersonalidad - Nº anuncio: 161370 Navarra - 03/04/2024 Otros conceptos: BARBARIN LARRIPA MIKEL GOTZON Datos Registrales: Tomo 1875, Folio 70, Sección 8, Hoja 37238, Inscripción I/A 5(20/03/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 65, Página 17029, Anuncio 161370 | 03/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 161371 Navarra - 03/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Auditor | ELIZALDE AUDITORES SLP |
Datos Registrales: Tomo 1875, Folio 70, Sección 8, Hoja 37238, Inscripción I/A 6(20/03/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 65, Página 17029, Anuncio 161371 | 03/04/2024 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad de capital de riesgo Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 03/04/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor | ELIZALDE AUDITORES SLP | 20/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 457144 Navarra - 26/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | ARANALDE GARAI PEDRO JOSE |
Datos Registrales: Tomo 1875, Folio 68, Sección 8, Hoja 37238, Inscripción I/A 4(04/10/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 205, Página 48711, Anuncio 457144 | 26/10/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ARANALDE GARAI PEDRO JOSE | 04/10/2023 | - |
| 26/10/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 29/09/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 28/09/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 80.000,00 € Opinión de crédito anterior: 47.000,00 € | 28/09/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 28/09/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 26/09/2023 | Información Financiera |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | TXITU GABI | 07/02/2023 | - |
| 08/02/2023 | Estructura Corporativa |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 08/02/2023 | Información Comercial |